As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Александр Платонович Воеводский b. 4 August 1898 d. 6 May 1973
From Rodovid EN
Person:738470
Lineage | Воеводские |
Sex | Male |
Full name (at birth) | Александр Платонович Воеводский |
Parents
♂ Платон Аркадьевич Воеводский [Воеводские] b. 22 October 1861 d. 14 January 1941 |
Events
4 August 1898 birth:
6 May 1973 death: Париж, Франция
Notes
Воеводский Александр Платонович (1898.08.04--5-1973.05.06 в Париже) из дворян. Александровский лицей 1917 (ускор.). Пажеский корпус. Прапорщик лейб-гв. Гусарского полка. В эмиграции во Франции. Член Союза пажей. Ум. 5-1973.05.06 в Париже. Жена, дети, сестра, внуки. [Волков С.В. Офицеры Росс.гв. М.,2002]
From grandparents to grandchildren
Grandparents
Grandparents
Parents
♂ Николай Аркадьевич Воеводский
birth: before 1861
occupation: статс-секретарь (государственный секретарь) Е.И.В.
occupation: егермейстер
marriage: ♀ Мария Вячеславовна Штейнгель (Воеводская)
occupation: статс-секретарь (государственный секретарь) Е.И.В.
occupation: егермейстер
marriage: ♀ Мария Вячеславовна Штейнгель (Воеводская)
♂ Степан Аркадьевич Воеводский
birth: 22 March 1859, Санкт-Петербург, Российская империя
education: 1878, окончил Морской кадетский корпус
military service: 1878, гардемарин
marriage: ♀ Анна Михайловна Арапова (Воеводская)
military service: 1904, капитан 1-го ранга
occupation: from 1906 - 1908, начальник Николаевской морской академии и директор Морского кадетского корпуса
military service: 1907, контр-адмирал Свиты Е.И.В.
occupation: from 1908 - 1909, товарищ (заместитель) морского министра
military service: 1909, вице-адмирал
occupation: from 1909 - 1911, председатель Адмиралтейств-совета
occupation: from 8 January 1909 - 18 March 1911, морской министр Российской империи
military service: 1913, адмирал
death: 18 August 1937, Виши, Франция
burial: Ницца
education: 1878, окончил Морской кадетский корпус
military service: 1878, гардемарин
marriage: ♀ Анна Михайловна Арапова (Воеводская)
military service: 1904, капитан 1-го ранга
occupation: from 1906 - 1908, начальник Николаевской морской академии и директор Морского кадетского корпуса
military service: 1907, контр-адмирал Свиты Е.И.В.
occupation: from 1908 - 1909, товарищ (заместитель) морского министра
military service: 1909, вице-адмирал
occupation: from 1909 - 1911, председатель Адмиралтейств-совета
occupation: from 8 January 1909 - 18 March 1911, морской министр Российской империи
military service: 1913, адмирал
death: 18 August 1937, Виши, Франция
burial: Ницца
♀ Анна Аркадьевна Воеводская (Кулябка)
birth: 27 January 1856
marriage count: 3-я жена Григория Александровича
marriage: ♂ Григорий Александрович Кулябко-Корецкий
marriage count: 3-я жена Григория Александровича
marriage: ♂ Григорий Александрович Кулябко-Корецкий
Parents
== 3 ==
== 3 ==