As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Платон Аркадьевич Воеводский b. 22 October 1861 d. 14 January 1941
From Rodovid EN
Lineage | Воеводские |
Sex | Male |
Full name (at birth) | Платон Аркадьевич Воеводский |
Parents
♂ Аркадий Васильевич Воеводский [Воеводские] b. 17 September 1813 d. 2 December 1879 ♀ Анна Петровна Макеева (Воеводская) [Макеевы] b. 1829 d. 1862 |
Events
22 October 1861 birth:
1880 education: окончил Пажеский корпус
1890 education: окончил Военно-юридическую академию
4 August 1898 child birth: ♂ Александр Платонович Воеводский [Воеводские] b. 4 August 1898 d. 6 May 1973
1908 military service: генерал-майор
from 1909 - 1913 occupation: товарищ Главного военно-морского прокурора
1912 military service: генерал-лейтенант
from 1913 - 1917 occupation: член Главного военно-морского суда
14 January 1941 death: Нейи, Франция
Notes
Офицер лейб-гвардии Финляндского полка, с 1896 года служил по военно-морскому судебному ведомству. Эмигрировал после большевистского переворота в Германию, член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине, затем во Франции, к 1 мая 1939 г. член, затем председатель объединения л.-гв. Финляндского полка, председатель Союза бывших чинов Военно-морского судебного ведомства. Умер в Нейи под Парижем.
From grandparents to grandchildren
marriage: ♀ Александра Семеновна Шишмарева (Нахимова)
death: 1872, Российская империя
death: 12 July 1855, Севастополь, Таврійська губернія, Російська імперія
burial: Севастополь, склеп Володимирського собору
occupation: статс-секретарь (государственный секретарь) Е.И.В.
occupation: егермейстер
marriage: ♀ Мария Вячеславовна Штейнгель (Воеводская)
education: 1878, окончил Морской кадетский корпус
military service: 1878, гардемарин
marriage: ♀ Анна Михайловна Арапова (Воеводская)
military service: 1904, капитан 1-го ранга
occupation: from 1906 - 1908, начальник Николаевской морской академии и директор Морского кадетского корпуса
military service: 1907, контр-адмирал Свиты Е.И.В.
occupation: from 1908 - 1909, товарищ (заместитель) морского министра
military service: 1909, вице-адмирал
occupation: from 1909 - 1911, председатель Адмиралтейств-совета
occupation: from 8 January 1909 - 18 March 1911, морской министр Российской империи
military service: 1913, адмирал
death: 18 August 1937, Виши, Франция
burial: Ницца
marriage count: 3-я жена Григория Александровича
marriage: ♂ Григорий Александрович Кулябко-Корецкий