As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Елизавета Ивановна фон Штакельберг (Нарышкина, Орлова) b. 1741 d. 7 September 1817
From Rodovid EN
Person:282617
Lineage | Штакельберги |
Sex | Female |
Full name (at birth) | Елизавета Ивановна фон Штакельберг |
Other last names | Нарышкина, Орлова |
Parents |
Events
1741 birth:
title: барона
24 August 1768 marriage: ♂ Vladimir Grigorievitch Orlov [Orlov] b. 8 July 1743 d. 28 February 1831
1769 child birth: ♂ Александр Владимирович Орлов [Орловы] b. 1769 d. 1787
7 November 1770 child birth: Empire russe, ♀ Ekaterina Vladimirovna Orlov (Novosiltsev) [Orlov] b. 7 November 1770 d. 31 October 1849
6 November 1774 child birth: Empire russe, ♀ Sophia Vladimirovna Orlov (Panine) [Orlov] b. 6 November 1774 d. 7 January 1844
1777 child birth: Російська імперія, ♂ Григорій Володимирович Орлов [Орлови] b. 1777 d. 22 June 1826
6 April 1782 child birth: Російська імперія, ♀ Наталія Володимирівна Орлова (Давидова) [Орлови] b. 6 April 1782 d. 14 September 1819
7 September 1817 death:
Notes
фрейлина императрицы Екатерины ІІ
From grandparents to grandchildren
Parents
Parents
== 2 ==
♂ Vladimir Grigorievitch Orlov
birth: 8 July 1743, Empire russe
title: 22 September 1762, comte
marriage: ♀ Елизавета Ивановна фон Штакельберг (Нарышкина, Орлова)
death: 28 February 1831, Moscou, gouvernement de Moscou de l'Empire russe
title: 22 September 1762, comte
marriage: ♀ Елизавета Ивановна фон Штакельберг (Нарышкина, Орлова)
death: 28 February 1831, Moscou, gouvernement de Moscou de l'Empire russe
== 2 ==
Children
♂ Петр Львович Давидов
birth: 22 July 1781, Санкт-Петербург, Російська імперія, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
title: noble
title: ordre de Saint-Jean de Jérusalem
marriage: ♀ Наталія Володимирівна Орлова (Давидова) , 1
title: 1812, ordre de Saint-Georges du 4e degré
marriage: ♀ Варвара Миколаївна Лихарьова (Давидова) , 2
death: 31 May 1842, Šiauliai, du gouvernement de Moscou de l'Empire russe
burial: Москва, Російська імперія, cimetière du monastère Donskoï, à côté de la tombe de son père et avec l'inscription : Servi la patrie dans la guerre mémorable de 1812.
title: noble
title: ordre de Saint-Jean de Jérusalem
marriage: ♀ Наталія Володимирівна Орлова (Давидова) , 1
title: 1812, ordre de Saint-Georges du 4e degré
marriage: ♀ Варвара Миколаївна Лихарьова (Давидова) , 2
death: 31 May 1842, Šiauliai, du gouvernement de Moscou de l'Empire russe
burial: Москва, Російська імперія, cimetière du monastère Donskoï, à côté de la tombe de son père et avec l'inscription : Servi la patrie dans la guerre mémorable de 1812.
♀ Анна Іванівна Салтикова (Орлова)
birth: 1 August 1779, Санкт-Петербург, Російська імперія, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
title: Російська імперія, comtesse par naissance
title: Російська імперія, comtesse par mariage
marriage: ♂ Григорій Володимирович Орлов
death: 17 December 1824, Париж, Франківське царство, sous la gouvernance de Charles X de la Seconde Restauration française
title: Російська імперія, comtesse par naissance
title: Російська імперія, comtesse par mariage
marriage: ♂ Григорій Володимирович Орлов
death: 17 December 1824, Париж, Франківське царство, sous la gouvernance de Charles X de la Seconde Restauration française
♂ Nikita Petrovitch Panine
birth: 17 April 1770, Kharkov, province Slobodsko-ukrainienne de l'Empire russe
title: comte
marriage: ♀ Sophia Vladimirovna Orlov (Panine) , Москва, Російська імперія
title: 28 June 1796, ordre de Sainte-Anne
title: 14 March 1798, ordre de Saint-Alexandre Nevski
death: 1 March 1837, domaine Dougino du gouvernement de Smolensk de l'Empire russe
title: comte
marriage: ♀ Sophia Vladimirovna Orlov (Panine) , Москва, Російська імперія
title: 28 June 1796, ordre de Sainte-Anne
title: 14 March 1798, ordre de Saint-Alexandre Nevski
death: 1 March 1837, domaine Dougino du gouvernement de Smolensk de l'Empire russe
Children
Grandchildren
♀ Олександра Сергіївна Толста (Паніна)
birth: 1800, Російська імперія
title: Російська імперія, Графиня
marriage: ♂ Олександр Микитич Панін
death: 1873, Москва, Російська імперія
title: Російська імперія, Графиня
marriage: ♂ Олександр Микитич Панін
death: 1873, Москва, Російська імперія
♀ Olga Ivanovna Bariatinsky (Orlov-Davydov)
birth: 1814, Empire russe
title: princesse par naissance
title: comtesse par mariage
marriage: ♂ Володимир Петрович Орлов-Давидов
death: 1876
title: princesse par naissance
title: comtesse par mariage
marriage: ♂ Володимир Петрович Орлов-Давидов
death: 1876
♂ Юрий Алексеевич Долгоруков
birth: 24 February 1807, Санкт-Петербург, (12.02.1807 с.с.) Титул: князь
education: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук
education: July 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук
occupation: 17 August 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора
occupation: from 1824 - 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию
occupation: 16 November 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
occupation: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний
occupation: 3 April 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах
occupation: 16 November 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
occupation: from 1829 - 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии
occupation: 17 March 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
marriage: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя
occupation: 4 April 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах
occupation: 29 January 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов
property: 6 September 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии
occupation: 8 November 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы
occupation: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища
occupation: from 27 March 1838 - 20 October 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор
occupation: from 2 August 1851 - 11 April 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
occupation: from 11 April 1853 - 6 January 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
occupation: 6 January 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
death: 18 March 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)
education: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук
education: July 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук
occupation: 17 August 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора
occupation: from 1824 - 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию
occupation: 16 November 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
occupation: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний
occupation: 3 April 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах
occupation: 16 November 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
occupation: from 1829 - 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии
occupation: 17 March 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
marriage: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя
occupation: 4 April 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах
occupation: 29 January 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов
property: 6 September 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии
occupation: 8 November 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы
occupation: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища
occupation: from 27 March 1838 - 20 October 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор
occupation: from 2 August 1851 - 11 April 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
occupation: from 11 April 1853 - 6 January 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
occupation: 6 January 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
death: 18 March 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)
♀ Наталья Павловна Тизенгаузен (Панина)
birth: 31 March 1810
title: графиня
marriage: ♂ Viktor Nikititch Panine , Saint-Pétersbourg
death: 18 June 1899, Санкт-Петербург
burial: монастырь Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Санкт-Петербург
title: графиня
marriage: ♂ Viktor Nikititch Panine , Saint-Pétersbourg
death: 18 June 1899, Санкт-Петербург
burial: монастырь Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Санкт-Петербург
Grandchildren